监事,陈磊,1970-09-19;董事长,贺晗,1988-11-29;董事,康强,1976-03-03;董事,刘丹,1986-09-02;监事,王丽梅,1985-01-13;董事,王丽琴,1990-11-29;监事,王燕红,1988-02-07;董事,张峰,1978-08-06;
监事,陈磊,1970-09-19;董事长,贺晗,1988-11-29;董事,康强,1976-03-03;董事,刘丹,1986-09-02;监事,王丽梅,1985-01-13;董事,王丽琴,1990-11-29;监事,王燕红,1988-02-07;董事,张峰,1978-08-06;